Hanes ariannol BARKING, HAVERING AND REDBRIDGE UNIVERSITY HOSPITALS NHS TRUST CHARITY FUND
Rhif yr elusen: 1059455
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £826.00k | £3.61m | £1.25m | £583.00k | £646.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £717.00k | £2.49m | £490.00k | £676.00k | £828.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £346.00k | £2.93m | £496.00k | £236.00k | £391.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £131.00k | £0 | £78.00k | £19.00k | £26.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £113.00k | £53.00k | £171.00k | £1.00k | £121.00k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £16.00k | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £83.00k | £85.00k | £84.00k | £85.00k | £88.00k | |
|
Incwm - Arall | £153.00k | £540.00k | £426.00k | £242.00k | £20.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £103.00k | £0 | £19.00k | £21.00k | £130.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £521.00k | £2.16m | £418.00k | £457.00k | £354.00k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £196.00k | £106.00k | £57.00k | £15.00k | £418.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £111.00k | £183.00k | £15.00k | £226.00k | £37.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £6.00k | £5.00k | £5.00k | £5.00k | £5.15k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £221.00k | £15.00k | £204.00k | £56.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.