Hanes ariannol ALBIRR FOUNDATION UK

Rhif yr elusen: 1059473
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £427.69k £466.03k £710.71k £757.16k £791.72k
Cyfanswm gwariant £436.53k £428.11k £516.17k £531.67k £579.55k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A £641.04k £655.34k £680.83k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A £0 £0 £0
Incwm - Gwaddolion N/A N/A £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A £10.80k £84.50k £37.20k
Incwm - Arall N/A N/A £58.87k £17.33k £73.69k
Incwm - Cymynroddion N/A N/A £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A £516.17k £531.67k £579.55k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A £6.16k £6.85k £7.46k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A £26.28k £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A £0 £0 £0
Gwariant - Arall N/A N/A £0 £0 £0