DIAL U.K.
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
2nd tier support organisation
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2007
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 03 Mehefin 2009: y trosglwyddwyd cronfeydd i 208231 SCOPE
- 02 Rhagfyr 1996: Cofrestrwyd
- 03 Mehefin 2009: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (GI))
- DIAL UK (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2004 | 31/03/2005 | 31/03/2006 | 31/03/2007 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £663.98k | £420.90k | £121.29k | £95.33k | |
|
Cyfanswm gwariant | £679.58k | £438.06k | £135.60k | £133.42k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2008 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2008 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2007 | 04 Chwefror 2008 | 4 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2007 | 01 Chwefror 2008 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2006 | 04 Chwefror 2008 | 369 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2006 | 16 Mai 2007 | 105 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2005 | 16 Chwefror 2006 | 16 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2005 | 31 Ionawr 2006 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2004 | 19 Ionawr 2005 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2004 | 19 Ionawr 2005 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 14/3/1986 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 29/11/1989, 8/09/1990, 21/09/1991, 10/02/1993, 28/02/1996, 8/10/1996, 11/9/1997 AND 6/11/1998.
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE RELIEF OF DISABLED PERSONS THROUGHOUT THE UNITED KINGDOM, IN PARTICULAR BY THE PROVISION OF INFORMATION, ADVICE, PRACTICAL HELP AND SUPPORTIVE COUNSELLING. THIS SHALL BE DONE THROUGH THE ESTABLISHMENT OF A NETWORK OF LOCAL INDEPENDENT ASSOCIATIONS STAFFED AND MANAGED BY PERSONS WITH PERSONAL EXPERIENCE OF DISABILITY.
Maes buddion
UNITED KINGDOM
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window