FRED ROCHE FOUNDATION LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Charity is named to honour Fred Roche who did much to create Milton Keynes. It promotes high quality planning, urban design and landscaping in new urban developments. The Memorial Fund maintains the Fred Roche Gardens, funds awards for local students studying planning and related subjects and holds seminars and lectures to inform the debate about the future growth of Milton Keynes.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Canol Swydd Bedford
- Milton Keynes
- Swydd Buckingham
- Swydd Northampton
Llywodraethu
- 05 Rhagfyr 1996: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHILIP MURPHY | Cadeirydd | 17 April 2019 |
|
|
||||
Jon Muncaster Mr | Ymddiriedolwr | 15 May 2023 |
|
|
||||
KIERA MARGARET TUNLEY | Ymddiriedolwr | 17 April 2019 |
|
|
||||
Caroline Sarah Brown | Ymddiriedolwr | 17 April 2019 |
|
|
||||
TIMOTHY JOHN SKELTON | Ymddiriedolwr | 17 April 2019 |
|
|||||
PETER FRANCIS HOWARD | Ymddiriedolwr | 18 June 2012 |
|
|
||||
VALERIE ROCHE | Ymddiriedolwr | 18 June 2012 |
|
|
||||
ROLAND NEIL ELLIOTT HIGSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.31k | £686 | £3.51k | £1.13k | £835 | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.51k | £4.21k | £766 | £3.46k | £287 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 25 Chwefror 2025 | 240 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 16 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 16 Mai 2023 | 320 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 23 Mawrth 2022 | 266 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 01 Ebrill 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED ON 11 MARCH 1996 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION ON 11 JULY 1996
Gwrthrychau elusennol
(1) FOR THE RELIEF OF YOUNG PEOPLE WHO ARE IN NEED BY THE PROVISION OF INFORMATION ADVICE AND COUNSELLING AND BY PROVIDING AND ASSISTING IN THE PROVISION OF ACCOMMODATION TRANSPORT AND OTHER FACILITIES (2) FOR THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND VOCATIONAL TRAINING FOR YOUNG PEOPLE
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
13 Walton Road
Walnut Tree
Milton Keynes
MK7 7AF
- Ffôn:
- 07711 664 313
- E-bost:
- Philip@prempm.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window