Hanes ariannol THE ZOE CARSS EDUCATION TRUST

Rhif yr elusen: 1059621
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
Cyfanswm Incwm Gros £115.99k £117.89k £134.95k £134.55k £80.66k
Cyfanswm gwariant £269.91k £198.63k £220.34k £406.10k £563.26k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £0 £0 £0 N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £0 £0 £0 N/A