ymddiriedolwyr PILOTLIGHT
Rhif yr elusen: 1059660
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sally Frances Bailey | Cadeirydd | 11 December 2018 |
|
|||||
Nicola Loraine Pye | Ymddiriedolwr | 19 March 2024 |
|
|
||||
Faiz Siddiqui | Ymddiriedolwr | 06 September 2022 |
|
|
||||
Angela Halliday | Ymddiriedolwr | 06 September 2022 |
|
|
||||
Amanda Louise Rothwell | Ymddiriedolwr | 06 September 2022 |
|
|
||||
Finia Kuhlmann | Ymddiriedolwr | 06 September 2022 |
|
|
||||
Katherine Theresa Stewart Mathieson | Ymddiriedolwr | 01 March 2021 |
|
|
||||
Mei Li Powell | Ymddiriedolwr | 01 March 2021 |
|
|
||||
Oliver Stephen Wilford Lloyd | Ymddiriedolwr | 17 March 2020 |
|
|
||||
Fiona Madeleine Rodford | Ymddiriedolwr | 17 March 2020 |
|
|
||||
Peter David Moss | Ymddiriedolwr | 27 February 2019 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.