Ymddiriedolwyr MANCHESTER 500 GROUP OF ADVANCED MOTORCYCLISTS
Rhif yr elusen: 1059675

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDREW MELTON | Cadeirydd | 10 March 2013 |
|
|
||||
Steven Deakin | Ymddiriedolwr | 15 January 2024 |
|
|
||||
Martyn Shepley | Ymddiriedolwr | 14 January 2021 |
|
|
||||
John Maxwell | Ymddiriedolwr | 23 January 2020 |
|
|
||||
Steven Fullalove | Ymddiriedolwr | 23 January 2020 |
|
|
||||
Tony Bailey | Ymddiriedolwr | 09 August 2018 |
|
|
||||
David Murphy | Ymddiriedolwr | 26 January 2018 |
|
|
||||
Fintan Doran | Ymddiriedolwr | 26 January 2018 |
|
|
||||
CHRISTOPHER KELLY | Ymddiriedolwr | 10 March 2013 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.