THE RIVER HOUSE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
CARE AND SUPPORT SERVICES TO LOCAL INDIVIDUALS AFFECTED BY HIV
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
25 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 23 Rhagfyr 1996: Cofrestrwyd
- RIVER HOUSE (Enw gwaith)
- THE RIVER HOUSE (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Christopher Antony Rogers | Cadeirydd | 01 June 2018 |
|
|||||
Meg Dillon | Ymddiriedolwr | 15 December 2020 |
|
|
||||
Jeremy Booth | Ymddiriedolwr | 16 April 2019 |
|
|||||
Dr Jose Catalan | Ymddiriedolwr | 01 June 2018 |
|
|||||
IAN GOVENDIR | Ymddiriedolwr | 01 June 2018 |
|
|||||
Dr Michael Rayment | Ymddiriedolwr | 08 March 2017 |
|
|
||||
Dr MARK NELSON | Ymddiriedolwr | 25 October 2012 |
|
|
||||
DEAN NICHOLSON | Ymddiriedolwr | 24 April 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £207.14k | £391.54k | £233.76k | £206.58k | £183.40k | |
|
Cyfanswm gwariant | £352.18k | £338.72k | £213.13k | £230.30k | £230.27k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £19.98k | £40.51k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 11 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 11 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 26 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 26 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 16 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 16 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 02 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 02 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2019 | 31 Ionawr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2019 | 24 Chwefror 2020 | 24 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 12/9/96 REVISED 27 JANUARY 2004 as amended on 29 May 2018
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE SICKNESS AMONGST PERSONS WHO ARE HIV POSITIVE OR WHO ARE LIVING WITH AIDS, OR THOSE AFFECTED BY HIV/AIDS, BY THE PROVISION OF CARE SUPPORT AND COUNSELLING TO THOSE WHO ARE HIV POSITIVE AND TO PEOPLE WITH AIDS AND THEIR FAMILIES, AND PEOPLE CARING FOR SUCH PERSONS.
Maes buddion
NOT DEFINED BUT IN PRACTICE THE LONDON BOROUGH OF HAMMERSMITH AND SURROUNDING AREA.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
FURNIVAL GARDENS
OFF RUTLAND GROVE
HAMMERSMITH
LONDON
W6 9DJ
- Ffôn:
- 02087415733
- E-bost:
- info@riverhouseuk.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window