THE GLENDALE GATEWAY TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Community Centre, Youth Hostel, social housing, community and exhibition space. Other Glendale wide initiatives.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £26,813 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Roedd un neu fwy o'r cyflogeion yn ymddiriedolwyr yn flaenorol
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Llety/tai
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Northumberland
Llywodraethu
- 05 Rhagfyr 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 510298 WOOLER CARNIVAL FUND
- 12 Rhagfyr 1996: Cofrestrwyd
- GLENDALE GATEWAY TRUST (Enw gwaith)
- Cartrefi Lloegr
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rose Lovett | Cadeirydd | 31 October 2022 |
|
|
||||
Jean Stuart Davidson | Ymddiriedolwr | 18 September 2024 |
|
|
||||
Anthea Wood | Ymddiriedolwr | 27 March 2023 |
|
|
||||
Russel Walsh | Ymddiriedolwr | 27 March 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £499.05k | £285.47k | £229.60k | £273.07k | £360.79k | |
|
Cyfanswm gwariant | £266.20k | £220.97k | £272.00k | £260.28k | £354.47k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £200.19k | £56.68k | £16.94k | £10.00k | £26.81k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 25 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 25 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 05 Chwefror 2024 | 5 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 05 Chwefror 2024 | 5 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 18 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 18 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 17 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 21 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 13 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 05 Chwefror 2021 | 5 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 06/06/1996 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 18/11/1996 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 07/05/2002 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 26/10/2006 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 25/10/2007 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 28/09/2008 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 22/07/2009 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 18/04/2012
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE, MAINTAIN, IMPROVE, ENCOURAGE AND ADVANCE THE BENEFIT IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY OF THE INHABITANTS OF THE TOWN OF WOOLER AND THE SURROUNDING AREA COMPRISING THAT AREA ADMINISTERED BY THE FORMER RURAL DISTRICT COUNCIL OF GLENDALE WITHOUT DISTINCTION OF SEX, SEXUAL ORIENTATION, RACE OR OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS. (FOR FURTHER DETAILS SEE MEMORANDUM)
Maes buddion
IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY THE THE TOWN OF WOOLER AND THE SURROUNDING AREA ADMINISTERED BY THE FORMER RURAL DISTRICT COUNCIL OF GLENDALE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
CHEVIOT CENTRE
THE GLENDALE GATEWAY TRUST
12 PADGEPOOL PLACE
WOOLER
NORTHUMBERLAND
NE71 6BL
- Ffôn:
- 01668282406
- E-bost:
- sue@wooler.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window