Hanes ariannol THE NORTH LONDON BOWLING CLUB

Rhif yr elusen: 1059775
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023 30/09/2024
Cyfanswm Incwm Gros £90.38k £80.97k £44.97k £43.12k £62.86k
Cyfanswm gwariant £36.85k £36.24k £53.51k £67.51k £42.33k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £25.00k £15.29k N/A N/A N/A