ymddiriedolwyr THE BLACK DYKE BAND (1855) LIMITED
Rhif yr elusen: 1059799
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREVOR PAUL CAFFULL | Cadeirydd | 03 October 2011 |
|
|
||||
DUNCAN BECKLEY | Ymddiriedolwr | 11 August 2020 |
|
|
||||
JOHN DICKINSON | Ymddiriedolwr | 11 August 2020 |
|
|
||||
PAUL BRIAN BILLING | Ymddiriedolwr | 01 November 2019 |
|
|
||||
JOHN O'BRIEN | Ymddiriedolwr | 16 July 2019 |
|
|
||||
PHILIP JOHN PEARSON | Ymddiriedolwr | 13 December 2016 |
|
|
||||
PAUL GARETH WOODWARD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GORDON HAIGH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr NICHOLAS JOHN CHILDS DMA,MA | Ymddiriedolwr |
|
||||||
WILLIAM IAN THOMPSON JP | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.