Hanes ariannol PANSHANGER PRIMARY SCHOOL PARENT TEACHER ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1059860
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 20/09/2019 | 20/09/2020 | 20/09/2021 | 20/09/2022 | 20/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.16k | £3.81k | £4.93k | £79.68k | £9.17k | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.22k | £11.24k | £2.41k | £78.26k | £7.02k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £1.43k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.