GRESSENHALL RELIEF CHARITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Income from rent of land and unit trusts. Gives out annual donations to people living in the village who are considered in need. Also one off donations given to people at particular time of need e.g. death of spouse.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Norfolk
Llywodraethu
- 23 Rhagfyr 1996: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MICHAEL DUDLEY CRISP | Cadeirydd |
|
|
|||||
Rev Julia Houston | Ymddiriedolwr | 25 January 2017 |
|
|
||||
COLONEL HAMISH GRANT MACKINLEY | Ymddiriedolwr | 30 November 2012 |
|
|
||||
RICHARD WILLIAM DUFFIELD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MOLLY CRISP | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.34k | £1.48k | £1.44k | £2.15k | £3.41k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.02k | £2.25k | £840 | £2.38k | £2.01k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 01 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 12 Chwefror 2024 | 12 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 04 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 25 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 10 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME SEALED 31ST OCTOBER 1996
Gwrthrychau elusennol
(1) THE TRUSTEES SHALL APPLY THE INCOME OF THE CHARITY IN RELIEVING EITHER GENERALLY OR INDIVIDUALLY PERSONS RESIDENT IN THE AREA OFM THE ANCIENT PARISH OF GRESSENHALL WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED, HARDSHIP OR DISTRESS BY MAKING GRANTS OF MONEY OR PROVIDING OR PAYING FOR ITEMS, SERVICES OR FACILITIES CALCULATED TO REDUCE THE NEED, HARDSHIP OR DISTRESS OF SUCH PERSONS. (2) THE TRUSTEES MAY PAY FOR SUCH ITEMS, SERVICE OR FACILITIES BY WAY OF DONATIONS OR SUBSCRIPTIONS TO INSTITUTIONS OR ORGANISATIONS WHICH PROVIDE OR WHICH UNDERTAKE IN RETURN TO PROVIDE SUCH ITEMS, SERVICES OR FACILITIES FOR SUCH PERSONS. (3) IN EXCEPTIONAL CASES THE TRUSTEES MAY GRANT RELIEF TO PERSONS OTHERWISE ELIGIBLE THEREFOR WHO ARE RESIDENT IMMEDIATELY OUTSIDE THE SAID AREA BUT IN THE OPINION OF THE TRUSTEES OUGHT NEVERTHELESS FOR SUFFICIENT REASON TO BE TREATED AS IF RESIDENT THEREIN OR WHO ARE LOCATED FOR THE TIME BEING WITHIN THAT AREA.
Maes buddion
ANCIENT PARISH OF GRESSENHALL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
GLEBE COTTAGE
CHURCH LANE
GRESSENHALL
DEREHAM
NR19 2QQ
- Ffôn:
- 01362860488
- E-bost:
- molly.crisp@netcom.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window