HOLBROOKS COMMUNITY CARE ASSOCIATION RESOURCE AND INFORMATION CENTRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Outreach drop in information service covering a range of local and city wide services and amenities. welfare benefits, debt and general advice on a wide range of issues UK Online centre offering community computer training and internet access for residents. Jobs Club and Employment Support. Community Events, Silver Surfers Computer Club, partnership community library
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £36,180 o 3 grant(iau) llywodraeth
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
8 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Dinas Coventry
- Swydd Warwig
Llywodraethu
- 20 Rhagfyr 1996: Cofrestrwyd
- H C C A (Enw gwaith)
- HOLBROOKS COMMUNITY CARE ASSOCIATION (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISABELLE OSBORNE | Cadeirydd | 22 February 2018 |
|
|
||||
Simon Groves | Ymddiriedolwr | 25 November 2024 |
|
|
||||
Louise Jane Dixon | Ymddiriedolwr | 10 July 2024 |
|
|
||||
Gillian Margaret Yardley | Ymddiriedolwr | 20 November 2023 |
|
|
||||
Sarah - Jane Evans | Ymddiriedolwr | 20 November 2023 |
|
|
||||
Michael Brendan Duggan | Ymddiriedolwr | 08 December 2021 |
|
|
||||
ANN LUCAS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £17.93k | £86.00k | £66.49k | £188.10k | £155.83k | |
|
Cyfanswm gwariant | £23.19k | £52.43k | £66.23k | £142.24k | £138.60k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £3.23k | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £12.00k | £34.67k | £12.00k | £39.84k | £36.18k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 26 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 26 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 20 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 20 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 11 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 05 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 13 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 09 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 23 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 22 OCTOBER 1996 AS AMENDED 1 JUNE 1999
Gwrthrychau elusennol
THE ASSOCIATION IS ESTABLISHED TO (A) PROMOTE THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF HOLBROOKS AND SURROUNDING AREA (HERINAFTER CALLED "THE AREA OF BENEFIT")IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY THE PROVISION OF ADVICE AND INFORMATION IN A COMMON EFFORT TO RELIEVE POVERTY AND SICKNESS AND (B) TO EDUCATE AND ASSIST YOUNG PEOPLE IN THE AREA OF BENEFIT TO DEVELOP THEIR PHYSICAL, MENTAL AND SPIRITUAL CAPACITIES THAT THEY MAY GROW TO FULL MATURITY AS INDIVIDUALS AND MEMBERS OF SOCIETY AND THEIR CONDITIONS OF LIFE MAY BE IMPROVED.
Maes buddion
HOLBROOKS AND SURROUNDING AREAS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Park
115 Holbrook Lane
Holbrooks
COVENTRY
CV6 4DE
- Ffôn:
- 02476638681
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window