Hanes ariannol SOUTH EAST COAST AMBULANCE SERVICE CHARITABLE FUND

Rhif yr elusen: 1059933
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £17.00k £205.00k £25.00k £456.00k £99.00k
Cyfanswm gwariant £27.00k £164.00k £147.00k £192.00k £303.00k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A