Hanes ariannol SEFTON PARK PALM HOUSE PRESERVATION TRUST
Rhif yr elusen: 1059957
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £525.57k | £629.77k | £370.97k | £967.10k | £996.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £471.63k | £538.59k | £419.56k | £731.91k | £926.34k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £147.69k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £29.81k | £52.92k | N/A | £78.96k | £37.47k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £408.65k | £550.42k | N/A | £881.58k | £855.09k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £73.07k | £25.97k | N/A | £6.56k | £101.88k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £273 | £463 | N/A | £5 | £1.56k | |
|
Incwm - Arall | £13.76k | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £186.26k | £204.23k | N/A | £411.99k | £552.43k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £285.37k | £334.36k | N/A | £319.92k | £373.91k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £600 | £8.80k | N/A | £0 | £16.33k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.