Ymddiriedolwyr LLANFERRES PLAYING FIELD AND RECREATION ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1059978

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DONALD SEAN THOMAS | Cadeirydd | 20 June 2019 |
|
|||||
Rhys Peters | Ymddiriedolwr | 03 July 2024 |
|
|
||||
Alan Barton | Ymddiriedolwr | 03 July 2024 |
|
|
||||
Wasyl Hutorny | Ymddiriedolwr | 19 May 2021 |
|
|
||||
David Fryer | Ymddiriedolwr | 19 May 2021 |
|
|
||||
Elaine Williams-Gibson | Ymddiriedolwr | 18 May 2021 |
|
|
||||
MICHAEL CALLON | Ymddiriedolwr | 20 June 2019 |
|
|
||||
DYFAN BARR | Ymddiriedolwr | 20 June 2019 |
|
|
||||
DAVID CLOUGH | Ymddiriedolwr | 20 June 2019 |
|
|
||||
SHEILA HAWKES | Ymddiriedolwr | 20 June 2019 |
|
|
||||
Ceri Barton | Ymddiriedolwr | 01 June 2018 |
|
|
||||
TIM GRIFFITHS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PAUL GOTHORP | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.