BLESS THE CHILDREN (UK)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity operates in rural areas in Romania supporting families affected by extreme poverty and poor housing conditions. It supports a village day centre for children and young adults with special needs. It also supports a Romanian charity which provides artificial limbs for children whose families could not otherwise afford the necessary prostheses.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
18 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Rwmania
Llywodraethu
- 06 Ionawr 1997: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ted Pater | Cadeirydd | 04 August 2018 |
|
|
||||
Peter Martin | Ymddiriedolwr | 02 June 2024 |
|
|
||||
LIDIA TOHER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOHN THOMAS TOHER | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £14.82k | £13.10k | £14.38k | £13.84k | £13.24k | |
|
Cyfanswm gwariant | £15.71k | £11.69k | £14.85k | £15.41k | £17.98k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 21 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 06 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 26 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 18 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 30 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED ON 28 DECEMBER 1996
Gwrthrychau elusennol
FOR THE RELIEF OF NEED IN ROMANIA AND IN PARTICULAR FOR THE RELIEF OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE WHO ARE ORPHANED, ILL, HANDICAPPED, DISABLED, OR WHO ARE OTHERWISE IN NEED BY PROVIDING AND ASSISTING IN THE PROVISION OF FUNDS, EQUIPMENT, MEDICAL AND HUMANITARIAN AID AND OTHER ASSISTANCE AND TO ADVANCE THE EDUCATION OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE AND TO PROVIDE AND ASSIST IN THE PROVISION OF FACILITIES TO ENABLE CHILDREN AND YOUNG PEOPLE TO GROW TO FULL MATURITY AS INDIVIDUALS AND AS MEMBERS OF SOCIETY AND SO THAT THEIR CONDITIONS OF LIFE MAY BE IMPROVED
Maes buddion
ROMANIA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
12 Eagles Drive
Tatsfield
Westerham
Kent
TN16 2PB
- Ffôn:
- 01959572946
- E-bost:
- jimbobmarsh@sky.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window