Hanes ariannol COLLINGHAM YOUTH AND COMMUNITY ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1060024
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £4.03k £11.75k £5.28k £9.30k £9.02k
Cyfanswm gwariant £4.90k £6.31k £4.02k £9.90k £10.02k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £10.00k N/A N/A N/A