Hanes ariannol RICHMOND C.P. SCHOOL FUND

Rhif yr elusen: 1060044
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 479 diwrnod
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2018 31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022
Cyfanswm Incwm Gros £14.40k £19.09k £9.84k £21.93k £21.93k
Cyfanswm gwariant £19.14k £22.76k £17.39k £25.78k £25.78k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A