THE ST LAWRENCE'S TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
THE MANAGEMENT AND MAINTENANCE OF A FORMER CHURCH FOR COMMUNITY BENEFIT FOR CONCERTS, CLASSES, EXHIBITIONS ETC.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Norfolk
Llywodraethu
- 09 Ionawr 1997: Cofrestrwyd
- ST LAWRENCES CENTRE (Enw gwaith)
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nina Julia Murray | Ymddiriedolwr | 10 January 2024 |
|
|
||||
Walter John Murray | Ymddiriedolwr | 10 January 2024 |
|
|
||||
Rev Kevin Billson | Ymddiriedolwr | 14 November 2022 |
|
|
||||
Sue Hitchcock | Ymddiriedolwr | 14 November 2022 |
|
|
||||
NICKY ARROWSMITH-BROWN | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.78k | £4.05k | £6.53k | £11.79k | £12.88k | |
|
Cyfanswm gwariant | £18.56k | £5.22k | £4.95k | £10.91k | £12.16k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 26 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 02 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 12 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 20 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 06 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 15 DECEMBER 1996 AS AMENDED BY DEED OF VARIATION DATED 28TH NOVEMBER 1997.
Gwrthrychau elusennol
FOR ALL OR ANY OF THE FOLLOWING CHARITABLE PURPOSES FOR THE BENEFIT OF THE PEOPLE OF NORFOLK AND THE DIOCESE OF NORWICH:- (A) TO PRESERVE, REPAIR, MAINTAIN, IMPROVE, BEAUTIFY AND RECONSTRUCT THE CHURCH OF ST LAWRENCE SOUTH WALSHAM IN THE DIOCESE OF NORWICH ITS CHURCHYARD AND ITS MONUMENTS FITTINGS FIXTURES GLASS FURNITURE ORNAMENTS AND CHATTELS AS A BUILDING OF HISTORICAL IMPORTANCE OR ARCHITECTURAL VALUE (B) FOR SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSE OR PURPOSES AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME DECIDE WHICH (WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY OF THOSE WORDS) MAY INCLUDE THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN RELIGION THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND THE PROMOTION OF THE ARTS
Maes buddion
NORFOLK AND THE DIOCESE OF NORWICH
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
1 Post Office Close
South Walsham
NORWICH
NR13 6FA
- Ffôn:
- 01603270909
- E-bost:
- ken.jennings@BTINTERNET.COM
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window