THE FOREST STEWARDSHIP COUNCIL UK WORKING GROUP
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
FSC is an independent, non-profit, non-governmental organisation. It has developed a unique system of independent forest certification and product labelling which enables consumers to identify timber and timber products from responsibly managed woodlands around the world.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2009
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 14 Mehefin 2010: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1130203 EPHESEA UK
- 10 Ionawr 1997: Cofrestrwyd
- 14 Mehefin 2010: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (INCOR))
- F S C U K (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/02/2005 | 28/02/2006 | 28/02/2007 | 29/02/2008 | 30/04/2009 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £181.97k | £275.48k | £135.01k | £315.15k | £221.46k | |
|
Cyfanswm gwariant | £209.57k | £238.37k | £195.37k | £324.52k | £199.97k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2009 | 17 Rhagfyr 2009 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2009 | 29 Rhagfyr 2009 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2008 | 20 Tachwedd 2008 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2008 | 26 Medi 2008 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2007 | 03 Rhagfyr 2007 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2007 | 03 Rhagfyr 2007 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2006 | 18 Hydref 2006 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2006 | 18 Hydref 2006 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2005 | 21 Rhagfyr 2005 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2005 | 13 Hydref 2005 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 6 DECEMBER 1996 AS AMENDED 5 JULY 2000
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC THE PROTECTION AND CONSERVATION OF THE WORLD'S FORESTS, IN PARTICULAR, BUT NOT EXCLUSIVELY, BY: (I)INTRODUCING A PROGRAMME OF VOLUNTARY ACCREDITATION OF FOREST CERTIFICATION BODIES. (II)DEVELOPING CONSENSUS AROUND STANDARDS FOR GOOD FOREST MANAGEMENT. (III)INCREASING PUBLIC AWARENESS ABOUT INDEPENDENT FOREST CERTIFICATION.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window