THE JONATHAN FALCONER CHARITABLE TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Fundraising for research peojects and dissemination of information regarding Sudden Infant Death
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2017
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Dinas Lerpwl
- Dwyrain Swydd Gaerlleon
- Gorllewin Swydd Gaerlleon A Chaer
- Knowsley
- Sefton
- St Helens
- Wirral
Llywodraethu
- 14 Medi 2019: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1160661 ALDER HEY CHILDREN'S CHARITY
- 11 Ionawr 1997: Cofrestrwyd
- 14 Medi 2019: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- JFCT (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2013 | 31/08/2014 | 31/08/2015 | 31/08/2016 | 31/08/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £50 | £991 | £61 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2017 | 21 Mehefin 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2017 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2016 | 08 Awst 2017 | 39 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2016 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 4 DECEMBER 1996.
Gwrthrychau elusennol
1)TO ASSIST IN THE PROTECTION AND PRESERVATION OF GOOD HEALTH OF YOUNG CHILDREN OR BABIES BY PROVIDING OR ASSISTING IN THE PROVISION OF SPECIALIST EQUIPMENT AND OTHER SERVICES NOT PROVIDED BY THE N.H.S. 2)TO ASSIST IN THE PROMOTION OF RESEARCH PROJECTS NOT FUNDED BY THE N.H.S. WHICH WILL IMPROVE THE UNDERSTANDING OF THE CAUSES OF SUDDEN DEATH IN INFANTS AND TO DISSEMINATE RESULTS THEREOF.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window