Hanes ariannol PORTSMOUTH ADVANCED MOTORISTS
Rhif yr elusen: 1060113
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 02/12/2013 | 08/12/2014 | 08/12/2015 | 08/12/2016 | 08/12/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.76k | £2.13k | £2.34k | £2.54k | £1.89k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.90k | £1.58k | £2.44k | £1.84k | £1.84k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.