European Renal Association

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The advancement of medical knowledge by promoting scientific and clinical advances in the field of nephrology, dialysis, renal transplantation, hypertension & related subjects. The objectives are achieved by publishing journals, holding annual congresses, producing epidemiological data for research, organising educational courses, supporting fellowships and research, producing guidelines.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£7,957,604
Roddion a chymynroddion | £46.28k | |
Weithgareddau elusennol | £4.18m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £3.69m | |
Buddsoddiadau | £17.18k | |
Arall | £30.19k |
Cyfanswm gwariant:
£5,890,331
Codi arian | £216.05k | |
Weithgareddau elusennol | £5.67m | |
Arall | £0 |
£206,760 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £216.05k | |
Gwariant elusennol | £5.67m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £2.07m |
Codi arian a Arall Gwariant | £216.05k | |
Gwariant elusennol | £5.67m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £2.27m |
Pobl

13 Gweithwyr
13 Ymddiriedolwyr
100 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
£70k i £80k | 1 |
£120k i £130k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
- Albania
- Algeria
- Andorra
- Armenia
- Aserbaijan
- Awstria
- Belarws
- Bosnia And Herzegovina
- Bwlgaria
- Croatia
- Cyprus
- Denmarc
- Estonia
- Ffrainc
- Georgia
- Gogledd Iwerddon
- Groeg
- Gwlad Belg
- Gwlad Pwyl
- Gwlad Yr Iâ
- Hwngari
- Ireland
- Israel
- Kazakstan
- Kosovo
- Latfia
- Libanus
- Libia
- Liechtenstein
- Lithwania
- Lwcsembwrg
- Macedonia
- Malta
- Moldofa
- Monaco
- Montenegro
- Moroco
- Norwy
- Portiwgal
- Rwmania
- Rwsia
- San Marino
- Sbaen
- Serbia
- Slofacia
- Slofenia
- Sweden
- Syria
- Tiriogaethau Palesteina
- Tunisia
- Twrci
- Ukrain
- Y Ffindir
- Yr Aifft
- Yr Alban
- Yr Almaen
- Yr Eidal
- Yr Iseldiroedd
- Y Swistir
- Y Weriniaeth Tsiec
Llywodraethu
- 14 Ionawr 1997: Cofrestrwyd
- EUROPEAN RENAL ASSOCIATION (Enw blaenorol)
- EUROPEAN RENAL ASSOCIATION-EUROPEAN DIALYSIS AND TRANSPLANT ASSOCIATION (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prof Maria Roser Torra Balcells | Cadeirydd | 09 June 2020 |
|
|
||||
Prof. Dimitrios Goumenos | Ymddiriedolwr | 25 May 2024 |
|
|
||||
Prof. Kitty Jacoba Jager | Ymddiriedolwr | 25 May 2024 |
|
|
||||
Dr Jennifer Susan Lees | Ymddiriedolwr | 25 May 2024 |
|
|
||||
Prof. Mustafa Arici | Ymddiriedolwr | 25 May 2024 |
|
|
||||
Dr Ana Carina da Costa Ferreira | Ymddiriedolwr | 17 June 2023 |
|
|
||||
Prof Giuseppe Grandaliano | Ymddiriedolwr | 17 June 2023 |
|
|
||||
Prof. Dr. Pieter Andries Evenepoel | Ymddiriedolwr | 21 May 2022 |
|
|
||||
Prof Giovanni Gambaro | Ymddiriedolwr | 07 June 2021 |
|
|
||||
Prof Alberto Ortiz Arduan | Ymddiriedolwr | 07 June 2021 |
|
|
||||
Prof Panteleimon Sarafidis | Ymddiriedolwr | 07 June 2021 |
|
|
||||
Prof Albert Chee Meng Ong | Ymddiriedolwr | 07 June 2021 |
|
|
||||
PROF DANILO FLISER | Ymddiriedolwr | 26 May 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.23m | £4.24m | £4.82m | £6.95m | £7.96m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.83m | £3.22m | £3.45m | £5.04m | £5.89m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £91.31k | £70.27k | £24.79k | £0 | £46.28k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £3.59m | £1.34m | £1.90m | £3.29m | £3.69m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.53m | £2.80m | £2.85m | £3.62m | £4.18m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £327 | £2 | £0 | £321 | £17.18k | |
|
Incwm - Arall | £18.79k | £32.85k | £45.03k | £40.59k | £30.19k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.22m | £3.15m | £3.34m | £4.86m | £5.67m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £599.66k | £72.66k | £111.96k | £182.18k | £216.05k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £236.21k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £8.98k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £20.94k | £5.89k | £7.71k | £473.87k | £817.78k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £2.33m | £2.40m | £2.90m | £2.72m | £2.85m | |
|
Cyfanswm asedau | £5.76m | £6.86m | £8.18m | £10.20m | £11.25m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £901.67k | £982.26k | £1.78m | £1.93m | £1.60m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 23 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 23 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 12 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 12 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 29 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 29 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 30 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 30 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 20/06/1996 AS AMENDED ON 02/06/2014 AS AMENDED ON 23 MAY 2016 AS AMENDED ON 05 JUN 2017 AS AMENDED ON 26 MAY 2018 as amended on 08 Jun 2020 as amended on 07 Jun 2021 as amended on 25 May 2024
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE ASSOCIATION ARE THE ADVANCEMENT OF MEDICAL SCIENCE BY PROMOTING FUNDAMENTAL AND CLINICAL ADVANCES IN THE FIELD OF NEPHROLOGY, DIALYSIS, RENAL TRANSPLANTATION, HYPERTENSION, AND RELATED SUBJECTS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
c/o PKF LITTLEJOHN
15 WESTFERRY CIRCUS
CANARY WHARF
LONDON
UNITED KINGDOM
E14 4HD
- Ffôn:
- +44(0)2075162274
- E-bost:
- secretariat@era-online.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window