MARCUS GARVEY DEVELOPMENT FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Charity's current activities have been confined to an advisory role, with one of our project leaders based in Guyana (South America). The aim is to develop a community team to implement low cost housing projects. We are also making the necessary inquiries to build links between Further & Higher Educational Institutions in Britain & institutions in Guyana to build a Cyber library.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 06 May 2024
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Blackpool
- Gaiana
Llywodraethu
- 15 Ionawr 1997: Cofrestrwyd
- 09 Tachwedd 2015: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- 24 Tachwedd 2015: Re-registered
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANICE HAMILTON | Cadeirydd |
|
|
|||||
MR ALGY SEWELL | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 06/05/2020 | 06/05/2021 | 06/05/2022 | 06/05/2023 | 06/05/2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 06 Mai 2024 | 08 Ebrill 2025 | 33 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 06 Mai 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 06 Mai 2023 | 27 Mehefin 2024 | 113 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 06 Mai 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 06 Mai 2022 | 27 Mehefin 2024 | 479 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 06 Mai 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 06 Mai 2021 | 10 Mawrth 2022 | 4 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 06 Mai 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 06 Mai 2020 | 21 Mai 2021 | 76 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 06 Mai 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED ON 11TH AUGUST 1996.
Gwrthrychau elusennol
TO ASSIST IN THE IMPLEMENTING AND ESTBLISHING DEVELOPMENT PROJECT WHICH HELP TO ALLEVIATE NEED IN AFRICA AND AMERICAS
Maes buddion
AFRICA AND AMERICAS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
9 Broadview Road
London
SW16 5AU
- Ffôn:
- 02087643923
- E-bost:
- m_g_d_f@yahoo.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window