Hanes ariannol BARROW AND DISTRICT DIAL-A-RIDE

Rhif yr elusen: 1060170
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2011 31/03/2012 31/03/2013 31/03/2014 30/09/2015
Cyfanswm Incwm Gros £141.31k £135.94k £132.74k £135.99k £152.10k
Cyfanswm gwariant £136.32k £127.28k £129.21k £128.80k £180.89k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £136.87k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £3.41k