Ymddiriedolwyr DANCING EYE SYNDROME SUPPORT TRUST
Rhif yr elusen: 1060181

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joanne Sarah Brazier | Cadeirydd | 28 May 2022 |
|
|
||||
Vennetta Rheanne Mansell | Ymddiriedolwr | 25 May 2019 |
|
|
||||
Linda Allaway | Ymddiriedolwr | 25 May 2019 |
|
|
||||
Ian Arden Grummitt | Ymddiriedolwr | 28 May 2016 |
|
|
||||
Rachel Hallcup | Ymddiriedolwr | 28 May 2016 |
|
|
||||
Ian Grummitt | Ymddiriedolwr | 28 May 2016 |
|
|
||||
Nichola Ejaz | Ymddiriedolwr | 24 May 2014 |
|
|
||||
Dr Ming Lim | Ymddiriedolwr | 18 February 2012 |
|
|
||||
Morag Macleod | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Janet Compston | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.