Hanes ariannol COLLEGES WALES / COLEGAU CYMRU
Rhif yr elusen: 1060182
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.62m | £1.98m | £1.73m | £3.26m | £3.40m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.66m | £2.13m | £1.84m | £3.07m | £3.06m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £33.06k | £33.36k | £58.65k | £15.49k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £351.96k | £459.51k | £296.08k | £1.19m | £355.99k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £532.62k | £632.16k | £660.84k | £830.39k | £946.76k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £147.52k | £78.79k | £81.47k | £115.34k | £66.54k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.92m | £1.26m | £979.66k | £2.29m | £2.33m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £13.01k | £15.23k | £10.52k | £17.84k | £57.77k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.52m | £2.05m | £1.76m | £2.97m | £2.99m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £52.52k | £46.09k | £49.55k | £36.62k | £31.34k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.28m | £852.62k | £599.38k | £1.19m | £1.96m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £134.15k | £79.00k | £84.82k | £106.49k | £69.35k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.