Dogfen lywodraethu COLLEGES WALES / COLEGAU CYMRU
Rhif yr elusen: 1060182
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 01/07/1993 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 18/12/1996 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 09/05/2007 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 25/05/2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 21/05/2013 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 12/05/2014 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 18 JUL 2017 as amended on 26 Mar 2019
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF EDUCATION FOR THE BENEFIT OF THE GENERAL PUBLIC IN WALES
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
WALES
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.