Hanes ariannol KARMAND COMMUNITY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1060210
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £535.45k | £833.89k | £1.51m | £1.67m | £1.65m | |
|
Cyfanswm gwariant | £542.58k | £836.79k | £1.20m | £1.56m | £1.62m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £235.52k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £238.15k | £198.55k | £346.24k | £476.97k | £369.50k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £475.94k | £773.23k | £1.45m | £1.63m | £1.56m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £46.92k | £33.06k | £38.99k | £25.25k | £73.15k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £12.57k | £21.39k | £15.52k | £14.67k | £22.71k | |
|
Incwm - Arall | £27 | £6.20k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £542.58k | £836.79k | £1.20m | £1.56m | £1.62m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.62k | £5.04k | £5.29k | £6.17k | £5.82k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.