ymddiriedolwyr KARMAND COMMUNITY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1060210
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yaseen Hussain | Cadeirydd | 13 December 2013 |
|
|||||
Tariq Hussain | Ymddiriedolwr | 21 June 2023 |
|
|
||||
Zarith Nasa Hussain | Ymddiriedolwr | 21 June 2023 |
|
|
||||
Mohammed Arshad Tabbassum | Ymddiriedolwr | 29 June 2022 |
|
|
||||
Akhtar Zaman Khan | Ymddiriedolwr | 29 September 2021 |
|
|||||
Mansha Iqbal | Ymddiriedolwr | 26 June 2019 |
|
|||||
Latif Fatima | Ymddiriedolwr | 27 June 2018 |
|
|||||
ABDUL RASHID | Ymddiriedolwr | 17 July 2017 |
|
|
||||
Ishtiaq Ahmed | Ymddiriedolwr | 28 June 2017 |
|
|||||
Abid Jahangir | Ymddiriedolwr | 01 July 2016 |
|
|
||||
Suhail Mushtaq Choudhry | Ymddiriedolwr | 01 July 2016 |
|
|
||||
Riaz Mehmood | Ymddiriedolwr | 03 June 2016 |
|
|
||||
Tahir Mahmood | Ymddiriedolwr | 03 June 2016 |
|
|||||
MUZAMMAL HUSSAIN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.