THE BIVOL TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Bivol Trust provides skills development and social opportunities to young people with learning and accompanying physical disabilities aged 12 years to 60 years. It achieves these aims through running groups, some of which are social in nature and take in up to 21 young people, others are based on specific skills and have a focus on music, singing, and art and craft.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
7 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Portsmouth
- Hampshire
Llywodraethu
- 17 Ionawr 1997: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bethney Marie Franklin | Ymddiriedolwr | 10 January 2024 |
|
|
||||
James Alexander Christian Merrett | Ymddiriedolwr | 15 February 2021 |
|
|
||||
Michael Joseph Gerrard Paddon | Ymddiriedolwr | 01 December 2020 |
|
|
||||
Alison Rose King | Ymddiriedolwr | 01 November 2020 |
|
|
||||
Robert Turner | Ymddiriedolwr | 01 July 2019 |
|
|
||||
DEBORAH JANE EDWARDS | Ymddiriedolwr | 31 January 2014 |
|
|
||||
AIDAN EUGENE MOLLOY | Ymddiriedolwr | 27 January 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.96k | £24.34k | £33.43k | £47.48k | £42.83k | |
|
Cyfanswm gwariant | £18.08k | £18.84k | £28.55k | £39.43k | £34.33k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 13 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 13 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 25 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 25 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 19 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 07 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 4 NOVEMBER 1996 as amended on 23 Mar 2022
Gwrthrychau elusennol
1) THE RELIEF OF POVERTY, SICKNESS AND DISTRESS, PARTICULARLY BUT NOT EXCLUSIVELY - IN ORPHANAGES AND CHILDREN'S HOMES IN SALAJ, ROMANIA BY THE PROVISION OF AID. 2) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION OF YOUNG PEOPLE IN HAMPSHIRE, PARTICULARLY THOSE WHO ARE DISADVANTAGED, BY THE PROVISION OF VOCATIONAL TRAINING, WORK SKILLS, WORK EXPERIENCE AND TRAINING IN PERSONAL AND SOCIAL SKILLS.
Maes buddion
HAMPSHIRE, SALAJ COUNTY, ROMANIA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
1 Keith House
Kent Street
Portsea
Portsmouth
PO1 3BU
- Ffôn:
- 07903 648629
- E-bost:
- m_paddon@sky.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window