DISASTER DOG GROUP (CASUALTY SEARCH DOGS)
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Canine SAR. Providing dog teams free of charge throughout the UK for use by the emergency services. Also providing training for volunteer dog handlers who wish to become proficient in open-area searching; building and structural searching; building collapse; water and cadaver searching. We also welcome persons who wish to train as support personnel.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2019
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anifeiliaid
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 17 Ionawr 1997: Cofrestrwyd
- 12 Gorffennaf 2023: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- CASUALTY SEARCH DOGS (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Heb ei gyflwyno |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 9 MARCH 1996 AS AMENDED 30 NOVEMBER 1996
Gwrthrychau elusennol
1) THE PRESERVATION AND PROTECTION OF HUMAN LIFE AND IN PARTICULAR BUT WITHOUT LIMITING THE FOREGOING BY ASSISTING THE EMERGENCY SERVICES IN SEARCHING FOR MISSING,LOST OR TRAPPED PERSONS 2) THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE HEALTH,CARE,MANAGEMENT AND TRAINING OF DOGS
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window