ymddiriedolwyr YEALMPTON AGRICULTURAL ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1060232
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
William Daniels | Cadeirydd | 24 February 2014 |
|
|
||||
Lynsey Ross | Ymddiriedolwr | 31 January 2023 |
|
|
||||
Lauren Prentice | Ymddiriedolwr | 31 January 2023 |
|
|
||||
Mike Uglow | Ymddiriedolwr | 25 January 2022 |
|
|
||||
Shelia Brooks | Ymddiriedolwr | 25 January 2022 |
|
|
||||
Katherine Bawden | Ymddiriedolwr | 25 January 2022 |
|
|
||||
Karen Fitzgerald | Ymddiriedolwr | 25 January 2022 |
|
|
||||
Christopher Savery | Ymddiriedolwr | 31 January 2017 |
|
|
||||
JOHN BROOKS | Ymddiriedolwr | 24 February 2014 |
|
|
||||
DIANA FLOWER | Ymddiriedolwr | 19 May 2013 |
|
|
||||
MR R. VINCENT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR G. BROMFIELD | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.