Hanes ariannol DODDINGHURST COMMUNITY PRE-SCHOOL

Rhif yr elusen: 1060260
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (3 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £112.36k £111.19k £99.52k £134.58k £145.62k
Cyfanswm gwariant £122.92k £102.81k £108.71k £118.74k £133.27k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £77.65k £95.57k £65.87k £85.52k £109.37k