Hanes ariannol INSIDE INTELLIGENCE

Rhif yr elusen: 1060263
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/01/2020 31/01/2021 31/01/2022 31/01/2023 31/01/2024
Cyfanswm Incwm Gros £21.34k £6.40k £3.03k £1.16k £328
Cyfanswm gwariant £21.34k £6.41k £3.03k £1.16k £405
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £15.00k N/A N/A N/A N/A