Hanes ariannol YSGOL GRIFFITH JONES PARENTS TEACHERS AND FRIENDS ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1060315
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 18/10/2018 | 18/10/2019 | 18/10/2020 | 18/10/2021 | 18/10/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.62k | £4.72k | £6.69k | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £15.33k | £1.42k | £9.84k | £2.05k | £566 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.