COLCHESTER INSTITUTE FOUNDATION TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Advancement of education at Colchester Institute and application of funding for the benefit of students of Colchester Institute.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Caint
- Essex
- Norfolk
- Suffolk
- Swydd Gaergrawnt
- Swydd Hertford
Llywodraethu
- 22 Ionawr 1997: Cofrestrwyd
- CIFT (Enw gwaith)
- FRIENDS AND ASSOCIATES OF THE COLCHESTER INSTITUTE TRUST (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Leon Gronland | Ymddiriedolwr | 13 January 2020 |
|
|
||||
Maureen Corbett Cosgrave | Ymddiriedolwr | 03 December 2018 |
|
|
||||
Irene Margaret Jane DAY | Ymddiriedolwr | 12 February 2015 |
|
|||||
PETER MICHAEL HARVEY BEADLES | Ymddiriedolwr | 23 January 2014 |
|
|||||
Alison Jane Andreas | Ymddiriedolwr | 01 January 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £830 | £1.07k | £14.14k | £11.64k | £15.19k | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.23k | £11.97k | £11.71k | £17.65k | £17.19k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2024 | 21 Mai 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 27 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 18 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 23 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 03 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 05/09/1996 AS AMENDED BY DEED DATED 14/06/2006 AS AMENDED BY DEED DATED 01/04/2014
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF EDUCATION BY THE PROVISION OF ASSISTANCE AND BENEFIT FOR THE COLLEGE AND SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES AS ARE CONNECTED WITH AND ACCEPTABLE TO THE COLLEGE AND IN SUCH MANNER AS THE TRUSTEES IN THEIR DISCRETION DETERMINE.
Maes buddion
COLCHESTER
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Colchester Institute
Sheepen Road
COLCHESTER
CO3 3LL
- Ffôn:
- 01206712606
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window