SHREE SWAMINARAYAN SIDHANT SAJIVAN MANDAL KUM KUM (UK)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The objects of the Charity ('the objects') are to advance the faith of Swaminarayan as perfectly explained by Shreejee Sankalpa Swarup Abji Bapa Shree, according to the tenets and practices established by Shreejee Sankalp Sadguru Shree Muktajivan Swamibapa ('the Founder') and as practiced by such of the followers of the Founder as acknowledge by Mahant Shastri Shree Harikrishna Swamishree
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 24 Ionawr 1997: Cofrestrwyd
- 09 Chwefror 2009: Cofrestrwyd
- 11 Tachwedd 2008: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- SHRI SWAMINARAYAN GADI (Enw blaenorol)
- SHRI SWAMINARAYAN GADI SIDDHANT COMMITTEE (Enw blaenorol)
- SHRI SWAMINARAYAN GADI SIDDHANT SAMITTEE (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JADVA NARAN HIRANI | Cadeirydd |
|
|
|||||
VALJI VARSANI | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £52.57k | £27.75k | £25.85k | £40.95k | £43.98k | |
|
Cyfanswm gwariant | £33.94k | £15.51k | £7.46k | £29.25k | £20.44k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 09 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 09 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 10 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 10 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 17 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 17 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 23 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 23 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 16 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 16 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 21 DECEMBER 1996 AS AMENDED 17 JANUARY 1997 AND BY ORDER OF THE HIGH COURT DATED 05 JUNE 2003 (INCLUDING CONSTITUTION WITHIN THE SECOND SCHEDULE)
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE FAITH OF SWAMINARAYAN AS PERFECTLY EXPLAINED BY SHREEJEE SANKALP SWARUP ABJI BAPA SHREE, ACCORDING TO THE TENETS AND PRACTICES ESTABLISHED BY SHRIJI SANKALP SADGURU SHRI MUKTAJIVANDASJI SWAMIBAPA (THE FOUNDER) AND AS PRACTISED BY SUCH OF THE FOLLOWERS OF THE FOUNDER AS ACKNOWLEDGE SADGURU SHRI ANAND PRIYADASJI SWAMI AND THOSE APPOINTED BY THE SAID SADGURU SHRI ANAND PRIYADASJI SWAMI OR HIS SUCCESSORS TO BE THEIR SPRITUAL LEADERS BY ALL OR ANY OF THE FOLLOWING MEANS: (1) PROVIDING AND MAINTAINING ONE OR MORE TEMPLES IN THE UK FOR WORSHIP, THE DUE PERFORMANCE OF THE RITES AND CEREMONIES OF THE FAITH BY ADHERENTS OF THE FAITH AND EDUCATION OF ADHERENTS OF THE FAITH AND OTHERS IN THE TENETS, PRACTICES, RITES AND CEREMONIES OF THE FAITH (2) PROVIDING AND MAINTAINING FACILITIES ANCILLARY TO SUCH TEMPLES INCLUDING RESIDENTIAL ACCOMMODATION FOR ONE OR MORE PRIESTS OF THE FAITH.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Unit 9 & 10
Honeypot Business Centre
Parr Road
Stanmore
Middlesex
HA71NL
- Ffôn:
- 02032980040
- E-bost:
- ssssmandalkumkumuk@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window