CENTRE FOR EFFECTIVE DISPUTE RESOLUTION LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The objects for which the company is established are to promote the use of conciliation, mediation, adjudication and other methods and procedures for resolving disputes between individuals and/or organisations where this will avoid or reduce the need for, and thereby relieve the social and economic costs of, litigation and equivalent procedures ("Alternative Dispute Resolution").
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£10,184,000
Roddion a chymynroddion | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £10.15m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £30.00k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£10,310,000
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £10.31m | |
Arall | £0 |
£7,000 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £10.31m |
Pobl

76 Gweithwyr
10 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 6 |
£70k i £80k | 3 |
£80k i £90k | 1 |
£90k i £100k | 1 |
£100k i £110k | 2 |
£140k i £150k | 1 |
£150k i £200k | 2 |
£350k i £400k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
- Ffrainc
- Groeg
- Hong Kong
- Ireland
- Lwcsembwrg
- Moldofa
- Mongolia
- Sbaen
- Singapore
- Sweden
- Unol Daleithiau
- Y Swistir
Llywodraethu
- 24 Ionawr 1997: Cofrestrwyd
- CEDR (Enw gwaith)
- CEDR SOLVE (Enw gwaith)
- CENTRE FOR DISPUTE RESOLUTION LIMITED (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julian Richard Smith | Ymddiriedolwr | 12 December 2024 |
|
|
||||
David Scott Storey | Ymddiriedolwr | 19 September 2024 |
|
|
||||
Anthony Michael Coveney | Ymddiriedolwr | 19 September 2024 |
|
|
||||
Elodie Loing | Ymddiriedolwr | 29 July 2023 |
|
|
||||
Christopher Alexander Collie | Ymddiriedolwr | 30 March 2023 |
|
|
||||
Kyle Robert Williams | Ymddiriedolwr | 30 March 2023 |
|
|
||||
Hannah Tumpel | Ymddiriedolwr | 24 March 2022 |
|
|
||||
James Drummond Smith | Ymddiriedolwr | 24 February 2022 |
|
|
||||
Craig James South | Ymddiriedolwr | 23 September 2021 |
|
|
||||
Joanna Page | Ymddiriedolwr | 25 May 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.28m | £9.26m | £9.80m | £10.13m | £10.18m | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.98m | £8.17m | £9.90m | £10.32m | £10.31m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £331.37k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £8.27m | £9.26m | £9.80m | £10.11m | £10.15m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £7.00k | £1.00k | £0 | £18.00k | £30.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £7.98m | £8.17m | £9.90m | £10.32m | £10.31m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £73.00k | £74.00k | £90.00k | £90.00k | £94.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £430.00k | £1.09m | £1.78m | £1.48m | £1.15m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £120.00k | £120.00k | £138.00k | £174.00k | £181.00k | |
|
Cyfanswm asedau | £3.53m | £5.57m | £4.26m | £4.19m | £4.46m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £2.06m | £3.67m | £3.15m | £2.97m | £3.04m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 13 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 13 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 22 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 22 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 02 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 02 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 22 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 22 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 08 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 08 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 14 SEP 1989 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 07 NOV 1996 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 16 DEC 1999 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 23 OCT 2002 as amended on 29 Jan 2015 as amended on 08 Jun 2023
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC IN THE UK, EUROPE AND THROUGHOUT THE WORLD THE USE OF CONCILIATION MEDIATION ADJUDICATION AND OTHER METHODS AND PROCEDURES FOR RESOLVING DISPUTES BETWEEN INDIVIDUALS AND/OR ORGANISATIONS WHERE THIS WILL AVOID OR REDUCE THE NEED FOR AND THEREFORE RELIEVE THE SOCIAL AND ECONOMIC COST OF LITIGATION AND EQUIVALENT PROCEDURES
Maes buddion
NATIONAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
100 St Paul's Churchyard
London
EC4M 8BU
- Ffôn:
- 020 7536 6000
- E-bost:
- info@cedr.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window