Hanes ariannol CALDERDALE SMARTMOVE LTD
Rhif yr elusen: 1060378
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £479.15k | £566.73k | £637.25k | £548.80k | £512.59k | |
|
Cyfanswm gwariant | £505.03k | £516.50k | £509.06k | £465.01k | £535.83k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £315.00k | £315.00k | £315.00k | £315.00k | £315.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £10.28k | £3.75k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £30.43k | £42.71k | £27.89k | £24.19k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £0 | £0 | £58.76k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £535.37k | £594.38k | £516.16k | £426.53k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £932 | £158 | £993 | £3.12k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £0 | £3.75k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £458.65k | £496.53k | £438.88k | £511.49k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £57.85k | £12.53k | £26.13k | £24.35k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £10.40k | £9.76k | £11.65k | £13.57k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.