PENINSULA MEDICAL FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Raises vital funds for medical research and support to students at the University of Plymouth Peninsula Schools of Medicine and Dentistry and the wider healthcare community.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cernyw
- Dyfnaint
Llywodraethu
- 28 Ionawr 1997: Cofrestrwyd
- PENINSULA FOUNDATION (Enw gwaith)
- PENINSULA COLLEGE OF MEDICINE AND DENTISTRY FOUNDATION (Enw blaenorol)
- PENINSULA MEDICAL SCHOOL FOUNDATION (Enw blaenorol)
- SOUTH WEST MEDICAL RESEARCH FOUNDATION (Enw blaenorol)
- THE PLYMOUTH AND SOUTH WEST MEDICAL RESEARCH FOUNDATION (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr JOHN ADRIAN COPPLESTONE | Cadeirydd | 17 July 2017 |
|
|
||||
Dr Sophia Ruth Wrigley | Ymddiriedolwr | 18 June 2024 |
|
|
||||
Dr Edward Martin Brooke | Ymddiriedolwr | 18 June 2024 |
|
|
||||
Professor Peter Cyril Whitfield | Ymddiriedolwr | 18 June 2024 |
|
|||||
Prof. Christopher Terence Lewis MBE FRCS | Ymddiriedolwr | 20 October 2020 |
|
|||||
Peter Graham Vosper | Ymddiriedolwr | 22 October 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £103.85k | £14.24k | £463.71k | £89.00k | £106.64k | |
|
Cyfanswm gwariant | £120.22k | £16.01k | £206.97k | £101.50k | £38.13k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 26 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 26 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 25 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 25 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2022 | 10 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2022 | 10 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2021 | 20 Ionawr 2022 | 51 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2020 | 11 Rhagfyr 2020 | 11 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2020 | 11 Rhagfyr 2020 | 11 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 09/01/1997 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 07/07/2003 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 05/03/2010 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 06/06/2012 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 15/03/2013
Gwrthrychau elusennol
FOR THE RELIEF OF SICKNESS GENERALLY AND, IN PARTICULAR, TO SUPPORT AND PROMOTE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC, ALL ASPECTS OF RESEARCH AND EDUCATION IN MEDICINE AND HEALTHCARE AND TO PUBLISH THE USEFUL RESULTS OF SUCH RESEARCH. IN FURTHERANCE (SEE MEM & ARTS)
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Metherell Gard
Old Memorial hall
Morval
LOOE
Cornwall
PL13 1PN
- Ffôn:
- 07531898272
- Gwefan:
-
peninsulamedicalfoundation.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window