Hanes ariannol THE COLLEGE OF OPTOMETRISTS

Rhif yr elusen: 1060431
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023 30/09/2024
Cyfanswm Incwm Gros £5.60m £8.21m £8.83m £8.93m £10.90m
Cyfanswm gwariant £6.51m £7.00m £9.09m £9.55m £10.38m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £683.38k £579.38k £579.38k £579.38k £579.38k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £42.60k N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £1.03k £1.22k £5.92k £1.61k £1.09k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £1.63k £0 £18.67k £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £5.44m £7.42m £8.67m £8.76m £10.01m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £152.09k £135.39k £151.27k £143.51k £213.40k
Incwm - Arall £9.88k £648.86k £0 £0 £673.31k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £6.48m £6.96m £9.05m £9.50m £10.35m
Gwariant - Ar godi arian £29.81k £36.90k £45.15k £42.78k £32.46k
Gwariant - Llywodraethu £142.46k £34.51k £177.35k £193.12k £287.83k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £36.90k £35.95k £42.78k £32.46k
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0