THE COLLEGE OF OPTOMETRISTS

Rhif yr elusen: 1060431
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

THE COLLEGE IS THE PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND RESEARCH BODY FOR OPTOMETRY IN THE UK, PROMOTING OPTOMETRY TO KEY UK STAKEHOLDERS AND LOBBYING LEGISLATORS. WE FUND UNIVERSITY-BASED RESEARCH; DEVELOP GUIDANCE FOR PROFESSIONAL CONDUCT;PUBLISH A LEARNED JOURNAL; ARE THE SOLE UK REGULATOR APPROVED BODY TO ASSESS FITNESS TO PRACTICE IN THE UK;HOUSE AN OPTICAL MUSEUM AND OPTICAL REFERENCE LIBRARY.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2024

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau neu fuddion gan yr elusen oherwydd eu bod yn darparu gwasanaethau i'r elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 23 Awst 1999: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

13 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Lewes James Hambrey Ymddiriedolwr 29 April 2025
Dim ar gofnod
Professor Joy Myint FCOptom Ymddiriedolwr 29 April 2024
Dim ar gofnod
Hassnain Safdar MCOptom Ymddiriedolwr 29 April 2024
Dim ar gofnod
Kathryn Trimmer MCOptom Ymddiriedolwr 29 April 2024
Dim ar gofnod
Matt Roney Ymddiriedolwr 20 June 2022
Dim ar gofnod
Dr Aleksandra Mankowska Ymddiriedolwr 20 June 2022
Dim ar gofnod
Professor Kathryn Saunders FCOptomPhD Ymddiriedolwr 23 March 2021
Dim ar gofnod
Dr Irene Ctori Ymddiriedolwr 23 March 2021
Dim ar gofnod
Kyla Black Ymddiriedolwr 23 March 2021
Dim ar gofnod
Mark Redhead Ymddiriedolwr 24 February 2020
Dim ar gofnod
Dr Gillian Anne Rudduck Ymddiriedolwr 20 March 2017
Dim ar gofnod
Dr Leon Nicholas Davies Ymddiriedolwr 14 March 2016
Dim ar gofnod
Andrew John Kitchen Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023 30/09/2024
Cyfanswm Incwm Gros £5.60m £8.21m £8.83m £8.93m £10.90m
Cyfanswm gwariant £6.51m £7.00m £9.09m £9.55m £10.38m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £683.38k £579.38k £579.38k £579.38k £579.38k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £42.60k N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £1.03k £1.22k £5.92k £1.61k £1.09k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £1.63k £0 £18.67k £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £5.44m £7.42m £8.67m £8.76m £10.01m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £152.09k £135.39k £151.27k £143.51k £213.40k
Incwm - Arall £9.88k £648.86k £0 £0 £673.31k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £6.48m £6.96m £9.05m £9.50m £10.35m
Gwariant - Ar godi arian £29.81k £36.90k £45.15k £42.78k £32.46k
Gwariant - Llywodraethu £142.46k £34.51k £177.35k £193.12k £287.83k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £36.90k £35.95k £42.78k £32.46k
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023 30/09/2024
Asedau hunan ddefnydd £3.03m £4.36m £5.26m £5.23m £5.17m
Buddsoddiadau tymor hir £5.14m £5.74m £4.20m £4.43m £5.07m
Cyfanswm asedau £2.63m £2.58m £1.86m £2.95m £3.21m
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm rhwymedigaethau £3.33m £4.49m £3.90m £5.54m £5.87m

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2024 11 Ebrill 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2024 11 Ebrill 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2023 02 Mai 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2023 02 Mai 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2022 30 Mehefin 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2022 30 Mehefin 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2021 28 Mehefin 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2021 28 Mehefin 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2020 30 Mawrth 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2020 30 Mawrth 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
DECLARATION OF TRUST DATED 22ND JULY 1998 AS AMENDED BY CHANGE DEED DATED 4TH APRIL 2006
Gwrthrychau elusennol
(A) THE ADVANCEMENT, FOR THE PUBLIC BENEFIT, OF THE STUDY AND RESEARCH INTO OPHTHALMIC OPTICS AND RELATED SUBJECTS AND (B) THE PUBLICATION OF THE USEFUL RESULTS OF SUCH STUDY AND RESEARCH.
Maes buddion
NOT DEFINED
Hanes cofrestru
  • 23 Awst 1999 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
THE COLLEGE OF OPTOMETRISTS
41-42 CRAVEN STREET
LONDON
WC2N 5NG
Ffôn:
02077664390