Ymddiriedolwyr THE COLLEGE OF OPTOMETRISTS
Rhif yr elusen: 1060431

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hassnain Safdar MCOptom | Ymddiriedolwr | 29 April 2024 |
|
|
||||
Professor Joy Myint FCOptom | Ymddiriedolwr | 29 April 2024 |
|
|
||||
Kathryn Trimmer MCOptom | Ymddiriedolwr | 29 April 2024 |
|
|
||||
Matt Roney | Ymddiriedolwr | 20 June 2022 |
|
|
||||
Dr Aleksandra Mankowska | Ymddiriedolwr | 20 June 2022 |
|
|
||||
Professor Kathryn Saunders FCOptomPhD | Ymddiriedolwr | 23 March 2021 |
|
|
||||
Dr Irene Ctori | Ymddiriedolwr | 23 March 2021 |
|
|
||||
Kyla Black | Ymddiriedolwr | 23 March 2021 |
|
|
||||
Mark Redhead | Ymddiriedolwr | 24 February 2020 |
|
|
||||
Dr Gillian Anne Rudduck | Ymddiriedolwr | 20 March 2017 |
|
|
||||
Dr Leon Nicholas Davies | Ymddiriedolwr | 14 March 2016 |
|
|
||||
Andrew John Kitchen | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.