Ymddiriedolwyr THE KEIGHLEY BUS MUSEUM TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 1060457

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norman Shepherd | Cadeirydd | 08 April 2018 |
|
|
||||
Andrew Sean Haley | Ymddiriedolwr | 27 March 2024 |
|
|
||||
Peter Cribbin | Ymddiriedolwr | 04 December 2022 |
|
|
||||
David Byrne | Ymddiriedolwr | 04 December 2022 |
|
|
||||
Neil Halliday | Ymddiriedolwr | 04 August 2022 |
|
|
||||
John Hewitt | Ymddiriedolwr | 26 January 2022 |
|
|
||||
Simon Waye | Ymddiriedolwr | 02 August 2021 |
|
|
||||
Marlene Waye | Ymddiriedolwr | 02 August 2021 |
|
|
||||
Michael Berry | Ymddiriedolwr | 15 January 2017 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.