Ymddiriedolwyr CWMNI'R FRAN WEN CYF
Rhif yr elusen: 1060546

Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 107 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pryderi ap Rhisiart | Cadeirydd | 05 February 2019 |
|
|
||||
Hedydd Ioan | Ymddiriedolwr | 31 March 2023 |
|
|
||||
Megan Crew | Ymddiriedolwr | 06 March 2023 |
|
|
||||
Jafar Iqbal | Ymddiriedolwr | 14 February 2023 |
|
|
||||
Natasha Nicholls | Ymddiriedolwr | 08 February 2023 |
|
|
||||
Dr Marcel Clusa Ferrand | Ymddiriedolwr | 06 February 2023 |
|
|
||||
Manon Steffan Ros | Ymddiriedolwr | 18 July 2022 |
|
|
||||
Tayera Khan | Ymddiriedolwr | 04 March 2021 |
|
|
||||
Llyr Titus | Ymddiriedolwr | 05 February 2019 |
|
|
||||
Gareth Wyn Jones | Ymddiriedolwr | 07 November 2017 |
|
|
||||
MR IRFON JONES | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.