Hanes ariannol COLCHESTER YMCA
Rhif yr elusen: 1060583
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £408.59k | £395.47k | £384.36k | £394.48k | £394.05k | |
|
Cyfanswm gwariant | £388.39k | £387.13k | £356.50k | £389.45k | £394.79k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £211.43k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.