ymddiriedolwyr SAT-7 UK TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 1060612
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Peter Giles | Cadeirydd | 11 August 2017 |
|
|
||||||
Neil Alastair Graham | Ymddiriedolwr | 18 March 2024 |
|
|
||||||
Julia Anne Bicknell | Ymddiriedolwr | 24 May 2023 |
|
|
||||||
Alexander Michael Massey | Ymddiriedolwr | 20 April 2023 |
|
|||||||
TANAS ALQASSIS | Ymddiriedolwr | 23 February 2022 |
|
|||||||
DAVID REEVES TAYLOR | Ymddiriedolwr | 22 October 2020 |
|
|||||||
Mark C Haines | Ymddiriedolwr | 11 August 2017 |
|
|
||||||
MR R KEMP | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.